据公开信息显示,近日天星数科关联公司北京小米电子软件技术有限公司发生工商变更,雷军卸任董事长,林斌卸任董事,洪锋卸任法定代表人、董事、经理。
新增岳凯为法定代表人、执行董事、经理。
...
- 业界
- 2023-01-26
8 月 4 日消息,8 月 4 日,阿里巴巴集团宣布,委任希慎兴业集团有限公司执行主席利蕴莲、安永会计师事务所中国前主席吴港平为集团董事会独立董事,于 2022 年 8 月 4 日起生效。
...
- 业界
- 2022-08-04
风君子博客5月17日消息,知乎在港交所发布公告称,彭佳瞳已辞任非执行董事,陈定佳已获委任为非执行董事,任命自2022年5月16日起生效。
...
- 业界
- 2022-05-17
北京时间 4 月 6 日消息,在被任命为 Twitter 董事会成员后,埃隆・马斯克 (Elon Musk) 本已很长的职责清单变得更长了。
...
- 业界
- 2022-04-06